KRS 0000426661
NIP6772369955
REGON12261349000000
NazwaMTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMTC
Data rejestracji 11 lip 2012 (12 lat temu) 11 lip 2012
Data usunięcia 01 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZWIERZYNIECKA, 29, KRAKÓW, 31-105, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@MTCENTER.PL
Dane podatkowe
NIP 6772369955
data rejestracji 01 kwi 2013
status Czynny
28249000050000460016843099
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
37249000050000460021602727
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
16124044321787001122136606
PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18
ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA
44124044321111001122136534
PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18
ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA
59249000050000452077602061
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJTOMASZ MACIEJ JEWIARZ
Beneficjent
KRZYSZTOF STANISŁAW BIEL
Beneficjent
TOMASZ MACIEJ JEWIARZ
reprezentant
MARCIN MICHAŁ SOKOŁOWSKI
Wspólnik
2012-07-11
2015-07-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000 ZŁ.
TOMASZ MACIEJ JEWIARZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
KRZYSZTOF STANISŁAW BIEL
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU - WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
MARCIN MICHAŁ SOKOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2012-07-11
2015-07-01
2012-07-11
2013-09-05
AL. 3 MAJA, 9, KRAKÓW, 30-062, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie