KRS 0000426511
NIP1231271076
REGON14620423500000
NazwaKWARKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKWARKI
Data rejestracji 10 lip 2012 (12 lat temu) 10 lip 2012
Data usunięcia 07 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROF. DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA, 12, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 210000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@KWARKI.EU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #271 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #321 WYROBY JUBILERSKIE, BIŻUTERIA I PODOBNE WYROBY #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #329 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAN ZIENKIEWICZ
Kurator
2014-12-11
2015-11-19
ANNA BOŻENA SZUPER MORSHED
Wspólnik
2012-07-10
2013-04-25
100 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁ
EWA KATARZYNA MALISZEWSKA LEŚNIAK
Wspólnik
2012-07-10
2013-04-25
100 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁ
ANDRZEJ ZIENKIEWICZ
Wspólnik
2013-04-25
2016-09-06
2100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210000,00 ZŁ
SYLWIA ANNA SKOWROŃSKA
Wspólnik
2016-09-06
2019-07-30
1.260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 126.000 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR BOLEK
Wspólnik
2016-09-06
2020-05-07
840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ ZIENKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-07-10
2016-09-06
SYLWIA ANNA SKOWROŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-09-06
2019-07-30
2012-07-10
2016-09-06
SŁONECZNA, 16, KONSTANCIN-JEZIORNA, 05-520, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie