KRS 0000426324
NIP8992737296
REGON02191585500000
NazwaGONOS GEODEZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGONOS GEODEZJA
Data rejestracji 06 lip 2012 (12 lat temu) 06 lip 2012
Data usunięcia 24 mar 2021 24 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GROCHOWSKA, 39A, KRAKÓW, 31-516, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992737296
data rejestracji 01 sie 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADANIEL GARCIA MIANA
Beneficjent
DANIEL GARCIA MIANA
reprezentant
GONOS TOPOGRAFIA SOCIEDAD LIMITADA
Wspólnik
2012-07-06
2013-10-22
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TOPOGRAFICAS EJEA, S.L.
Wspólnik
2013-10-22
2021-03-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
DANIEL GARCIA MIANA
Likwidator
2020-04-16
2021-03-24
DANIEL GARCIA MIANA
Beneficjent
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TOPOGRAFICAS EJEA SL, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GONOS GEODEZJA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, TJ. PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
FELIX PUEYO MURILLO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-06
2016-07-01
RUBEN ANTONIO JERÓNIMO FERNANDEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-06
2013-09-11
DANIEL GARCIA MIANA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-11
2020-04-16
2012-07-06
2013-09-11
GONOS TOPOGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-11
2020-04-16
GONOS GEODEZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-06
2013-09-11
KAWALERZYSTÓW, 33, WROCŁAW, 53-004, WROCŁAW, POLSKA
2013-09-11
2015-07-16
PLAC NA GROBLACH, 21, KRAKÓW, 31-101, KRAKÓW, POLSKA
2015-07-16
2017-07-28
UL. WROCŁAWSKA, 31, KRAKÓW, 30-011, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie