KRS 0000426256
NIP8971783836
REGON02193437300000
NazwaFUNDACJA ODWACH SZTUKI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaODWACH SZTUKI
Data rejestracji 06 lip 2012 (12 lat temu) 06 lip 2012
Data usunięcia 22 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres JATKI, 1-2, WROCŁAW, 50-111, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR WIECZOREK
Likwidator
2016-06-07
2019-02-22
MICHALINA CIEŚLIKOWSKA KULMATYCKA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-06
2019-02-22
JOLANTA BERNARDA KASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-06
2019-02-22
ANNA IWONA KLIMCZAK DOBRZANIECKA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-06
2019-02-22
KAZIMIERZ WŁADYSŁAW PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2012-07-06
2019-02-22
KRYSTYNA BEATA SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-07-06
2019-02-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU FUNDACJI SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI ŁĄCZNIE
PIOTR WIECZOREK
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2012-07-06
2016-06-07
JERZY JANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2012-07-06
2015-05-07
WITOLD KRZYSZTOF LISZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2012-07-06
2016-06-07
2012-07-06
2016-06-07
FUNDACJA ODWACH SZTUKI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie