KRS 0000426080
NIP6312646672
REGON24300717500000
NazwaAERIS RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAERIS RECYKLING
Data rejestracji 03 lip 2012 (12 lat temu) 03 lip 2012
Data usunięcia 17 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@AERIS-RECYKLING.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #45 BUDOWNICTWO #8299 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPRZEMYSŁAW ANDRZEJ KORBIEL
Wspólnik
2012-07-03
2021-12-17
495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 49.500,00;-ZŁ
DARIUSZ GRZEGORZ FILEK
Wspólnik
2012-07-03
2013-09-24
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00;-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ KUCHARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-07-03
2016-05-31
PRZEMYSŁAW ANDRZEJ KORBIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-03
2013-11-05
DARIUSZ GRZEGORZ FILEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-03
2013-09-24
PRZEMYSŁAW ANDRZEJ KORBIEL
PREZES ZARZĄDU
2017-09-28
2021-12-17
2012-07-03
2017-04-28
JANA ŚLIWKI, 86, GLIWICE, 44-102, GLIWICE, POLSKA
TW4480016004246
2022-04-12
2022-05-04
1947.46 PLN
TW4480016004246
ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu
TW4480019013091
2022-04-12
2022-05-04
10160.58 PLN
TW4480019013091
ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu
TW4480016004248
2022-04-12
2022-05-04
422.04 PLN
TW4480016004248
ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu
TW4480016004247
2022-04-12
2022-05-04
1261.46 PLN
TW4480016004247
ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu
TW4480019013093
2022-04-12
2022-05-04
826.08 PLN
TW4480019013093
ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu
TW4480019013092
2022-04-12
2022-05-04
2492.42 PLN
TW4480019013092
ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie