KRS 0000426067
NIP2220894839
REGON24295605300000
Nazwa180 CREATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa180 CREATIVE
Data rejestracji 05 lip 2012 (12 lat temu) 05 lip 2012
Data usunięcia 23 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOLESŁAWA CZERWIŃSKIEGO, 6, KATOWICE, 40-123, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 2220894839
data rejestracji 22 cze 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHMARCIN TOMASZ OLEJNIK
Wspólnik
2012-07-05
2019-05-17
540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000 ZŁ
KAROL WACŁAW SZAFRAŃSKI
Wspólnik
2012-07-05
2014-02-20
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ
MICHAŁ ADAM ZAJĄC
Wspólnik
2013-02-01
2017-01-05
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ
KARINA PIECHOWSKA OLEJNIK
Wspólnik
2018-07-27
2019-12-23
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ
JANUSZ KRZYSZTOF BERGER
Wspólnik
2019-05-17
2019-12-23
480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ
MARCIN TOMASZ OLEJNIK
Likwidator
2019-05-17
2019-12-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN TOMASZ OLEJNIK
PREZES ZARZĄDU
2012-07-05
2019-05-17
KAROL WACŁAW SZAFRAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-05
2014-02-20
MICHAŁ ADAM ZAJĄC
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-20
2017-01-05
2012-07-05
2019-05-17
180 CREATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-05
2013-02-01
OBRZEŻNA PÓŁNOCNA, 22, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
2013-02-01
2017-01-05
PLAC KAROLA MIARKI, 8, KATOWICE, 40-035, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie