KRS 0000426031
NIP9512357856
REGON14619424100000
NazwaSOCIALART &MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSOCIALART &MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 05 lip 2012 (12 lat temu) 05 lip 2012
Data usunięcia 28 mar 2014 28 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres CHORĄGWI PANCERNEJ, 43, WARSZAWA, 02-951, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMACIEJ KAZIMIERZ JĘDRZEJCZAK
Wspólnik
2012-07-05
2014-03-28
BŁAŻEJ ANTONI DANCEWICZ
Wspólnik
2012-07-05
2014-03-28
PAWEŁ WITOLD DĄBKOWSKI
Wspólnik
2012-07-05
2014-03-28
MACIEJ LEONARD ŻYBULA
Wspólnik
2012-07-05
2014-03-28
ŁUKASZ SMOLIŃSKI
Wspólnik
2012-07-05
2014-03-28
MACIEJ LEONARD ŻYBULA
Prokurent
2013-02-12
2014-03-28
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST &MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI PRZYJĘTĄ W UMOWIE TEJ SPÓŁKI, &MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBACH: BŁAŻEJ ANTONI DANCEWICZ - PREZES ZARZĄDU, ŁUKASZ SMOLIŃSKI - WICEPREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI &MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2012-07-05
2014-03-28
14244833100000
2012-07-05
2014-03-28
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-07-05
2014-03-28
SOCIALART &MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-07-05
2014-03-28
CHORĄGWI PANCERNEJ, 43, WARSZAWA, 02-951, WARSZAWA, POLSKA
2012-07-05
2014-03-28
59 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
2012-07-05
2014-03-28
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2012-07-05
2014-03-28
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2012-07-05
2014-03-28
72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
2012-07-05
2014-03-28
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2012-07-05
2014-03-28
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2012-07-05
2014-03-28
855 - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
2012-07-05
2014-03-28
95 - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie