KRS 0000425553
NIP5512615339
REGON12260860300000
NazwaMM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMM INVESTMENTS
Data rejestracji 28 cze 2012 (12 lat temu) 28 cze 2012
Data usunięcia 18 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GÓRNA, 25, MIKOŁÓW, 43-195, MIKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIMARCIN JAN ZIDEK
Beneficjent
MARCIN JAN ZIDEK
reprezentant
MICHAŁ WŁADYSŁAW KOWALSKI
Wspólnik
2012-06-28
2020-07-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ
PAWEŁ KOWALSKI
Wspólnik
2012-06-28
2020-01-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ
EWA BARBARA KOWALSKA
Wspólnik
2020-01-10
2020-07-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MARCIN JAN ZIDEK
Wspólnik
2020-07-29
2024-06-18
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
MICHAŁ WŁADYSŁAW KOWALSKI
Prokurent
2020-07-29
2023-12-14
PROKURA SAMODZIELNA
MARCIN JAN ZIDEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MICHAŁ WŁADYSŁAW KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-06-28
2020-07-29
MARCIN JAN ZIDEK
PREZES ZARZĄDU
2020-07-29
2021-01-07
2012-06-28
2020-07-29
PROTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-06-28
2020-07-29
DWORSKA, 7, SPYTKOWICE, 34-116, SPYTKOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie