KRS 0000425468
NIP5681616034
REGON14618660300000
NazwaGLOBBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGLOBBE
Data rejestracji 27 cze 2012 (12 lat temu) 27 cze 2012
Data usunięcia 20 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 9, MYSTKÓWIEC-SZCZUCIN, 07-214, ZATORY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5681616034
data rejestracji 10 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMISŁAWOMIR SZCZUBEŁ
Beneficjent
SŁAWOMIR SZCZUBEŁ
reprezentant
MAREK ZENON PLUTA
Wspólnik
2012-06-27
2013-04-25
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 500,00 ZŁ
SŁAWOMIR SZCZUBEŁ
Wspólnik
2012-06-27
2023-10-20
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁ
SŁAWOMIR SZCZUBEŁ
Likwidator
2023-03-02
2023-10-20
SŁAWOMIR SZCZUBEŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
MAREK ZENON PLUTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-27
2013-04-25
SŁAWOMIR SZCZUBEŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-27
2023-03-02
2012-06-27
2023-03-02
GLOBBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie