KRS 0000425223
NIP5252535140
REGON14618198800000
Nazwa"FUNDACJA HEIFER POLSKA-HPI" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHEIFER POLSKA-HPI
Data rejestracji 26 cze 2012 (12 lat temu) 26 cze 2012
Data usunięcia 31 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres SŁOMIŃSKIEGO, 15, WARSZAWA, 00-195, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #72 INFORMATYKA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8230 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPER MARKUS TÖRNBERG
Likwidator
2012-09-28
2012-12-31
JACEK KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2012-12-31
HENRIKS DANUSEVIČS
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2012-12-31
HENRYK ANTONI JASIOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2012-12-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES FUNDACJI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
PER MARKUS TÖRNBERG
PREZES ZARZĄDU
2012-06-26
2012-09-28
2012-06-26
2012-09-28
"FUNDACJA HEIFER POLSKA-HPI"
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie