KRS 0000425039
NIP8652557827
REGON18086105300000
NazwaARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARGO
Data rejestracji 25 cze 2012 (12 lat temu) 25 cze 2012
Data usunięcia 23 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres S.J.PONIATOWSKIEGO, 44, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKAARKADIUSZ PIOTR GŁÓD
Wspólnik
2012-06-25
2016-02-23
25 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 2 500 ZŁ
ARTUR ALBERT OCZAK
Wspólnik
2012-06-25
2016-02-23
25 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 2 500 ZŁ
MIECZYSŁAWA WERONIKA PIERŚCIONEK
Likwidator
2014-01-30
2016-02-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W RAMACH UMOCOWANIA, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, A W PRZYPOADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ARKADIUSZ PIOTR GŁÓD
PREZES ZARZĄDU
2012-06-25
2014-01-30
ARTUR ALBERT OCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-25
2014-01-30
2012-06-25
2014-01-30
ARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie