KRS 0000424712
NIP7252061312
REGON10143769300000
NazwaE.S.O. SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaE.S.O.
Data rejestracji 04 lip 2012 (12 lat temu) 04 lip 2012
Data usunięcia 15 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres REWOLUCJI 1905 R., 59, ŁÓDŹ, 90 - 216, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAMARIUSZ GRZEGORZ PYDYN
Beneficjent
MARIUSZ GRZEGORZ PYDYN
reprezentant
MACIEJ WŁADYSŁAW PYDYN
Członek Organu Nadzoru
2012-07-04
2021-09-15
DOROTA MARIA PAŁENGA PYDYN
Członek Organu Nadzoru
2012-07-04
2021-09-15
DOROTA NIEWIAROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-04
2021-09-15
MARIUSZ GRZEGORZ PYDYN
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH WYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ GRZEGORZ PYDYN
Jedyny Akcjonariusz
2012-07-04
2020-12-29
2012-07-04
2021-09-15
SPÓŁKA AKCYJNA
2012-07-04
2021-09-15
E.S.O. SPÓŁKA AKCYJNA
2012-07-04
2021-09-15
REWOLUCJI 1905 R., 59, ŁÓDŹ, 90 - 216, ŁÓDŹ, POLSKA
2020-12-15
2021-09-15
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2020-12-15
2021-09-15
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2020-12-15
2021-09-15
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2020-12-15
2021-09-15
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2020-12-15
2021-09-15
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2020-12-15
2021-09-15
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2020-12-15
2021-09-15
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2020-12-15
2021-09-15
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2020-12-15
2021-09-15
8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
2020-12-15
2021-09-15
8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie