KRS 0000424384
NIP6793083589
REGON12263601900000
NazwaSUBARU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSUBARU
Data rejestracji 21 cze 2012 (12 lat temu) 21 cze 2012
Data usunięcia 02 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOLNA, 33, WARSZAWA, 00-773, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAKRZYSZTOF ANDRZEJ MARCINKOWSKI
Wspólnik
2012-06-21
2015-03-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ
JACEK MALIŃSKI
Wspólnik
2014-09-26
2015-06-17
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95 000,00 ZŁ
TADEUSZ RYSZARD FRĄCKIEWICZ
Wspólnik
2015-06-17
2022-08-02
980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000 ZŁ
ANNA KATARZYNA ELŻBIETA ARCHACKA
Kurator
2021-03-31
2022-08-02
EWELINA ZDUNEK
Kurator
2022-07-13
2022-08-02
IZABELA OSTOJSKA
Kurator
2021-02-05
2022-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK MALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-09-26
2018-08-31
KRZYSZTOF ANDRZEJ MARCINKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-06-21
2014-09-26
2012-06-21
2012-07-12
LEA, 14 A, KRAKÓW, 30-048, KRAKÓW, POLSKA
2012-07-12
2014-09-26
SMOLEŃSKIEGO, 68B, KRAKÓW, 30-499, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie