KRS 0000423623
NIP8393170021
REGON22179061400000
NazwaWIN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Data rejestracji 11 cze 2012 (12 lat temu) 11 cze 2012
Data usunięcia 10 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 54A, WARSZKOWO, 76-100, SŁAWNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8393170021
data rejestracji 29 cze 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘSŁAWOMIR ARTUR OLSZEWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ MIROSŁAW OLSZEWSKI
Beneficjent
SŁAWOMIR ARTUR OLSZEWSKI
reprezentant
ANDRZEJ MIROSŁAW OLSZEWSKI
reprezentant
SŁAWOMIR ARTUR OLSZEWSKI
Wspólnik
2012-06-11
2021-12-10
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ANDRZEJ MIROSŁAW OLSZEWSKI
Wspólnik
2012-06-11
2021-12-10
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ANDRZEJ MIROSŁAW OLSZEWSKI
Likwidator
2020-08-10
2021-12-10
SŁAWOMIR ARTUR OLSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ MIROSŁAW OLSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
SŁAWOMIR ARTUR OLSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-11
2020-08-10
ANDRZEJ MIROSŁAW OLSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-11
2020-08-10
2012-06-11
2020-08-10
WIND-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-06-11
2012-11-26
GRABNO, 29, GRABNO, 76-270, USTKA, POLSKA
2012-11-26
2014-07-10
WOJEWÓDZKA, 1, GRABNO, 76-270, USTKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie