KRS 0000423227
NIP6263009148
REGON24295558500000
NazwaOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LKWIDACJI
Krótka nazwaOBRANDS W LKWIDACJI
Data rejestracji 05 cze 2012 (12 lat temu) 05 cze 2012
Data usunięcia 28 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENNA, 25, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@OBRANDS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMIROSŁAW PIOTR PAWLUŚ
Wspólnik
2012-06-05
2015-05-26
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ
ROBERT FRANCISZEK WOTZKA
Wspólnik
2012-06-05
2017-11-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
CLAUDIA WOTZKA
Wspólnik
2012-06-05
2017-11-28
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
CLAUDIA WOTZKA
Prokurent
2014-11-06
2016-10-18
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT FRANCISZEK WOTZKA
Likwidator
2016-10-18
2017-11-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MIROSŁAW PIOTR PAWLUŚ
PREZES ZARZĄDU
2012-06-05
2014-11-06
ROBERT FRANCISZEK WOTZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-05
2014-11-06
ROBERT FRANCISZEK WOTZKA
PREZES ZARZĄDU
2014-11-06
2016-10-18
2012-06-05
2016-10-18
OBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-06-05
2013-08-29
SIENNA, 25, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie