KRS 0000423214
NIP9241901413
REGON08104831100000
NazwaŻAGAŃ DRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaŻAGAŃ DRÓB
Data rejestracji 11 cze 2012 (12 lat temu) 11 cze 2012
Data usunięcia 30 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RZEŹNICKA, 27, ŻAGAŃ, 68-100, ŻAGAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9241901413
data rejestracji 22 lis 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSAMAREK WIESŁAW BIENIEK
Wspólnik
2012-06-11
2019-07-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
WALDEMAR ŚWIERCZYŃSKI
Wspólnik
2012-06-11
2016-08-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ.
HENRYK LEON STALIŚ
Wspólnik
2012-06-11
2019-07-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
KAZIMIERZ KORENDOWICZ
Wspólnik
2012-06-11
2019-07-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
PIOTR ADAM ROŻNIATA
Wspólnik
2012-06-11
2019-07-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
ZBIGNIEW BEDNAREK
Wspólnik
2012-06-11
2019-07-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
HENRYK LEON STALIŚ
Likwidator
2018-06-12
2019-07-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
KAZIMIERZ KORENDOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-11
2018-06-12
PIOTR ADAM ROŻNIATA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-11
2018-06-12
ZBIGNIEW BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-11
2018-06-12
MAREK WIESŁAW BIENIEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-11
2018-06-12
WALDEMAR ŚWIERCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-11
2016-08-30
HENRYK LEON STALIŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-11
2018-06-12
2012-06-11
2018-06-12
ŻAGAŃ DRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-06-11
2016-12-15
KOPERNIKA, 21, ŻAGAŃ, 68-100, ŻAGAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie