KRS 0000422987
NIP1182085266
REGON14616275500000
NazwaGREEN PROGRES - SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGREEN PROGRES - SZCZECIN
Data rejestracji 06 cze 2012 (12 lat temu) 06 cze 2012
Data usunięcia 29 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email K.ZAWADZKA_CLB@O2.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘMAREK ANDRZEJ KOWNACKI
Wspólnik
2012-06-06
2013-06-14
100 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000, 00 ZŁ.
KRZYSZTOF BOŁBOT
Wspólnik
2013-06-14
2021-11-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.
MAREK ANDRZEJ KOWNACKI
PREZES ZARZĄDU
2012-06-06
2013-06-14
KRZYSZTOF BOŁBOT
PREZES ZARZĄDU
2013-06-14
2021-11-29
2012-06-06
2013-06-14
GREEN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-06-06
2013-06-14
39, RADZIKÓW, 05-870, BŁONIE, POLSKA
2013-06-14
2017-11-16
SZCZAWIOWA, 54D, SZCZECIN, 70-010, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie