KRS 0000422975
NIP5842727691
REGON22166808900000
NazwaBARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBARTS
Data rejestracji 01 cze 2012 (12 lat temu) 01 cze 2012
Data usunięcia 27 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842727691
data rejestracji 13 cze 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #310 PRODUKCJA MEBLI #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGOKRZYSZTOF ANDRZEJ KĘDZIORA
Beneficjent
KRZYSZTOF ANDRZEJ KĘDZIORA
reprezentant
BARTOSZ LUCJAN LEGAN
Wspólnik
2012-06-01
2019-08-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
BARTŁOMIEJ ŚWITKOWSKI
Wspólnik
2013-01-23
2019-08-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ANDRZEJ KĘDZIORA
Wspólnik
2019-08-30
2023-06-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF ANDRZEJ KĘDZIORA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAJA ANNA LEGAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-01
2013-01-25
BARTOSZ LUCJAN LEGAN
PREZES ZARZĄDU
2012-06-01
2019-08-30
BARTŁOMIEJ ŚWITKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-25
2019-08-30
KRZYSZTOF ANDRZEJ KĘDZIORA
PREZES ZARZĄDU
2019-08-30
2023-06-27
2012-06-01
2016-03-21
GRUNWALDZKA, 569, GDAŃSK, 80-339, GDAŃSK, POLSKA
2016-03-21
2019-08-30
AL. ZWYCIĘSTWA, 239, GDYNIA, 81-521, GDYNIA, POLSKA
2019-08-30
2022-05-27
UL. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 10, GDYNIA, 81-383, GDYNIA, POLSKA
GKm 45/23
2023-11-17
2024-08-09
63461.2 PLN
VI GNc 148/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Mateusz Zabłocki Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdyni
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie