KRS 0000422664
NIP5130232734
REGON12258601400000
NazwaWARMIŃSKI, SINDAK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWARMIŃSKI, SINDAK
Data rejestracji 31 maj 2012 (12 lat temu) 31 maj 2012
Data usunięcia 27 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres LEGIONÓW POLSKICH, 1, KRZESZOWICE, 32-065, KRZESZOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓWTOMASZ WARMIŃSKI
Likwidator
2015-11-09
2016-10-27
BOGDAN SINDAK
Likwidator
2015-11-09
2016-10-27
TOMASZ WARMIŃSKI
Wspólnik
2012-05-31
2016-10-27
BOGDAN SINDAK
Wspólnik
2012-05-31
2016-10-27
EMANUELA REJDYCH WARMIŃSKA
Wspólnik
2012-05-31
2016-10-27
LUCYNA SINDAK
Wspólnik
2012-05-31
2016-10-27
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIK BOGDAN SINDAK ORAZ TOMASZ WARMIŃSKI JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI , ZA WYJĄTKIEM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH , WEKSLOWYCH , CZEKOWYCH , UMÓW NAJMU, UMÓW DZIERŻAWY , UMÓW LEASINGU I UMÓW ZAMIANY ORAZ ZACIĄGANIA INNYCH ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PIENIĘŻNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 ZŁ . POZOSTALI WSPÓLNICY SĄ POZBAWIENI PRAWA REPREZENTACJI SPÓŁKI . DO PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI , KWITOWANIA ODBIORU GOTÓWKI LUB TOWARÓW , JAK RÓWNIEŻ DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSPÓLNICY , O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ
TOMASZ WARMIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-05-31
2015-11-09
BOGDAN SINDAK
Członek Organu Reprezentacji
2012-05-31
2015-11-09
2012-05-31
2015-11-09
WARMIŃSKI , SINDAK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie