KRS 0000422021
NIP9562300232
REGON34128399100000
NazwaJ. KILIŃSKI TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJ. KILIŃSKI TORUŃ
Data rejestracji 25 maj 2012 (12 lat temu) 25 maj 2012
Data usunięcia 22 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHROBREGO, 129, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9562300232
data rejestracji 01 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEJAN SKIBICKI
Wspólnik
2012-05-25
2019-11-22
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁ
VIOLETTA MARIA MURZYŃSKA LEŹNICKA
Wspólnik
2012-05-25
2019-11-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ
ALICJA HELENA ZDROJEWSKA
Wspólnik
2012-05-25
2015-04-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA KURLIT
Wspólnik
2012-05-25
2019-11-22
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁ
MAŁGORZATA DYMEK
Wspólnik
2012-05-25
2019-11-22
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁ
MIROSŁAWA MARIA JANUKOWICZ
Wspólnik
2012-05-25
2015-04-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
WALDEMAR STANISŁAW KOZYRA
Wspólnik
2012-05-25
2019-11-22
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁ
ZOFIA IWONA LIPKOWSKA CIRKOWSKA
Wspólnik
2012-05-25
2019-11-22
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁ
ZOFIA IWONA LIPKOWSKA CIRKOWSKA
Likwidator
2018-11-26
2019-11-22
ALICJA HELENA ZDROJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-25
2015-04-21
MAŁGORZATA DYMEK
Członek Organu Nadzoru
2012-05-25
2015-04-21
MIROSŁAWA MARIA JANUKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-05-25
2015-04-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE.
JAN SKIBICKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-25
2013-10-10
VIOLETTA MARIA MURZYŃSKA LEŹNICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-05-25
2014-10-27
ZOFIA IWONA LIPKOWSKA CIRKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-10
2018-11-26
2012-05-25
2018-11-26
J. KILIŃSKI TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-25
2013-12-06
POZNAŃSKA, 188, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie