KRS 0000421949
NIP5222997025
REGON14614321000000
Nazwa"EBEJOT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKOROSZE XI BIS" SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEBEJOT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKOROSZE XI BIS
Data rejestracji 28 maj 2012 (12 lat temu) 28 maj 2012
Data usunięcia 14 mar 2024 14 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres RYŻOWA, 48, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5222997025
data rejestracji 16 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAREGINA ELŻBIETA KATNER
Beneficjent
REGINA ELŻBIETA KATNER
zgłaszający - likwidator
EWA BEATA ŁOPUCH
zgłaszający - likwidator
Wspólnik
2012-05-28
2013-11-21
00621922500000
ANDRZEJ KAZIMIERZ JACZEWSKI
Wspólnik
2013-11-21
2023-07-10
REGINA ELŻBIETA KATNER
Wspólnik
2013-11-21
2024-03-14
MARCIN ANDRZEJ JACZEWSKI
Wspólnik
2023-07-10
2024-03-14
JAROSŁAW JACZEWSKI
Wspólnik
2023-07-10
2024-03-14
ANNA BARBARA ŁAZAREK
Wspólnik
2023-07-10
2024-03-14
Wspólnik
2012-05-28
2024-03-14
14607625700000
EWA BEATA ŁOPUCH
Wspólnik
2023-07-10
2024-03-14
Likwidator
2023-07-10
2024-03-14
14607625700000
REGINA ELŻBIETA KATNER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA JEST WIELOOSOBOWY I W JEGO SKŁAD WCHODZI: REGINA ELŻBIETA KATNER (PESEL 52110605482)-WICEPREZES ZARZĄDU, EWA BEATA ŁOPUCH (PESEL 71082900849) - CZŁONEK ZARZĄDU. PROKURENTEM KOMPLEMENTARIUSZA JEST TERESA STOKSIK (PESEL 54041008400).
Członek Organu Reprezentacji
2012-05-28
2023-07-10
14607625700000
2012-05-28
2023-07-10
"EBEJOT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKOROSZE XI BIS" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie