KRS 0000421856
NIP6222781024
REGON30211851200000
NazwaMTJ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMTJ INVEST
Data rejestracji 28 maj 2012 (12 lat temu) 28 maj 2012
Data usunięcia 29 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OSTROWSKA, 92, TARCHAŁY WIELKIE, 63-430, ODOLANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MTJINVEST@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMARCIN ŁUKASZ KARASIŃSKI
Wspólnik
2012-05-28
2017-09-28
475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ
MAŁGORZATA JUSTYNA MAZUREK
Wspólnik
2012-05-28
2013-03-01
255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ
VITALII VESELOVSKYI
Wspólnik
2017-09-28
2023-11-29
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN ŁUKASZ KARASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-28
2017-09-28
VITALII VESELOVSKYI
PREZES ZARZĄDU
2017-09-28
2023-11-29
2012-05-28
2013-03-01
BUDOWLANYCH, 5, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2013-03-01
2016-02-23
BRZOZOWA, 50, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
GKm 65/21
2021-12-31
2022-11-07
147491.06 PLN
XVI GNc 825/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Ewelina Florczak Kancelaria Komornicza nr VII w Ostrowie Wielkopolskim
GKm 6/21
2022-02-12
2022-12-28
9938.65 PLN
V GNc 3119/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marcin Kasendra Kancelaria Komornicza nr III w Ostrowie Wielkopolskim
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie