KRS 0000421539
NIP9591948473
REGON26056679200000
Nazwa"METOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMETOP
Data rejestracji 30 maj 2012 (12 lat temu) 30 maj 2012
Data usunięcia 26 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLONIA, 21, MNIÓW, 26-080, MNIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANESEBASTIAN PIĄTKOWSKI
Beneficjent
SEBASTIAN PIĄTKOWSKI
reprezentant
MAGDALENA MURAWSKA
Wspólnik
2012-05-30
2018-09-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-09-27
2022-10-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
63423884800000
MACIEJ MURAWSKI
Likwidator
2016-01-21
2022-10-26
SEBASTIAN PIĄTKOWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK 100% W SPÓŁCE SOLPOS SP. Z O.O. KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM 100% W SPÓŁCE METOP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
MAGDALENA MURAWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-05-30
2016-01-21
2012-05-30
2016-01-21
"METOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie