KRS 0000421494
NIP8982200330
REGON02188427300000
NazwaTELESTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTELESTE
Data rejestracji 22 maj 2012 (12 lat temu) 22 maj 2012
Data usunięcia 24 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEKSANDRA OSTROWSKIEGO, 30, WROCŁAW, 53-238, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8982200330
data rejestracji 01 cze 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOTIMO MIETTINEN
zgłaszający - członek zarządu
1955-12-13
TIMO MIETTINEN
Beneficjent
1955-12-13
TELESTE LIMITED
Wspólnik
2012-05-22
2021-10-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JOANNA SZYPUŁA
Wspólnik
2012-05-22
2013-06-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
RADOSŁAW MASZTAKOW
Wspólnik
2012-05-22
2013-06-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
TELESTE OYJ
Wspólnik
2021-10-06
2023-01-24
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TIMO MIETTINEN
Beneficjent
POSIADA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TIANTA OY, KTÓRA POSIADA 25,12% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TELESTE CORPORATION, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JOANNA SZYPUŁA
PREZES ZARZĄDU
2012-05-22
2015-10-15
RADOSŁAW MASZTAKOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-22
2019-07-18
TREVOR BANKS
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-26
2016-04-28
JONATHAN RIGBY
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-26
2016-04-28
ADAM SOCCORSY
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-26
2016-04-28
ANTOINE DE RYCKEL
PREZES ZARZĄDU
2015-10-15
2017-03-30
HANNO NARJUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-28
2017-03-30
HANNO NARJUS
PREZES ZARZĄDU
2017-03-30
2019-07-18
MICHAŁ KAMIL GRZELCZAK
PREZES ZARZĄDU
2019-07-18
2023-01-24
JUHA HYYTIÄINEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-27
2023-01-24
2012-05-22
2015-10-15
ASHERIDGE COMMUNICATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-22
2012-06-26
OTWARTA, 7, WROCŁAW, 50-212, WROCŁAW, POLSKA
2012-06-26
2015-10-15
MIĘDZYLESKA, 4, WROCŁAW, 50-514, WROCŁAW, POLSKA
2015-10-15
2020-08-06
UL. GRABISZYŃSKA, 241E, WROCŁAW, 53-234, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie