KRS 0000421395
NIP7811878668
REGON30211810400000
Nazwa"INFRASTRUKTURA OŚWIATY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINFRASTRUKTURA OŚWIATY
Data rejestracji 22 maj 2012 (12 lat temu) 22 maj 2012
Data usunięcia 10 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GORCZYCZEWSKIEGO, 2, POZNAŃ, 60-554, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2353000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811878668
data rejestracji 01 lip 2012
status Czynny
12105015201000009031216360
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
29105015201000009031216345
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
39109018540000000123544163
SANPL 8 Oddział w Poznaniu
pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA
72109018540000000123544151
SANPL 8 Oddział w Poznaniu
pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIPIOTR BARTOSZ WALCZAK
Beneficjent
PIOTR BARTOSZ WALCZAK
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
ANDRZEJ EDWARD GRZYBOWSKI
Beneficjent
MATEUSZ MARCIN KRAJEWSKI
Beneficjent
Wspólnik
2012-05-22
2019-01-10
1199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.199.000,00 ZŁ
63423992500000
ANDRZEJ EDWARD GRZYBOWSKI
Wspólnik
2012-05-22
2012-10-03
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ
MATEUSZ MARCIN KRAJEWSKI
Wspólnik
2012-05-22
2012-10-03
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ
Wspólnik
2018-04-17
2019-01-10
1.153 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.153.000,00 ZŁ
30073519800000
PIOTR BARTOSZ WALCZAK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA DGF. SP. Z O.O. UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
ANDRZEJ EDWARD GRZYBOWSKI
Beneficjent
1.FUNDATOR ORAZ CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ FUNDACJI OGÓLNOPOLSKI OPERATOR OŚWIATY, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI "INFRASTRUKTURA OŚWIATY DGF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA", 2. FUNDATOR ORAZ CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ FUNDACJI OGÓLNOPOLSKI OPERATOR OŚWIATY POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DGF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM "INFRASTRUKTURA OŚWIATY DGF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA". 3. FUNDATOR ORAZ CZŁONEK RADY FUNDATORÓW "FUNDACJA EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI" BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI "INFRASTRUKTURA OŚWIATY DGF SP. Z O.O. SP.K."
MATEUSZ MARCIN KRAJEWSKI
Beneficjent
1.CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ FUNDACJI OGÓLNOPOLSKI OPERATOR OŚWIATY, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI "INFRASTRUKTURA OŚWIATY DGF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA", 2. CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ FUNDACJI OGÓLNOPOLSKI OPERATOR OŚWIATY POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DGF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM "INFRASTRUKTURA OŚWIATY DGF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA". 3. FUNDATOR ORAZ CZŁONEK RADY FUNDATORÓW "FUNDACJA EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI" BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI "INFRASTRUKTURA OŚWIATY DGF SP. Z O.O. SP.K."
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR GRZEGORZ STEFAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-22
2012-08-07
MATEUSZ MARCIN KRAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-07
2019-01-10
MONIKA KREMSER
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-04-17
2019-01-10
2012-05-22
2019-01-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-22
2019-01-10
"INFRASTRUKTURA OŚWIATY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-22
2019-01-10
GORCZYCZEWSKIEGO, 2, POZNAŃ, 60-554, POZNAŃ, POLSKA
2016-10-10
2019-01-10
7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2016-10-10
2019-01-10
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-10-10
2019-01-10
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2016-10-10
2019-01-10
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2016-10-10
2019-01-10
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2016-10-10
2019-01-10
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie