KRS 0000421323
NIP9562300189
REGON34128148900000
Nazwa"CARE DOMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCARE DOMUS
Data rejestracji 18 maj 2012 (12 lat temu) 18 maj 2012
Data usunięcia 01 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BYDGOSKA, 96, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8720Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #889 POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMARIA EWA SZWERYN WISŁAWSKA
Wspólnik
2012-05-18
2023-02-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
JOCHEN DUHNKE HANDRUP
Wspólnik
2012-05-18
2024-08-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
JULIAN JERZY JARUGA
Wspólnik
2023-02-27
2024-08-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
JULIUSZ ROBERT RACZKOWSKI
Wspólnik
2023-02-27
2024-08-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST SAMOISTNA, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
JOCHEN DUHNKE HANDRUP
PREZES ZARZĄDU
2012-05-18
2024-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie