KRS 0000421275
NIP7010342881
REGON14613135800000
NazwaTRICLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRICLUB
Data rejestracji 18 maj 2012 (12 lat temu) 18 maj 2012
Data usunięcia 13 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WILCZA, 14B, WARSZAWA, 00-532, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010342881
data rejestracji 28 maj 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 wrz 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆKRZYSZTOF DRESLER
Beneficjent
KRZYSZTOF DRESLER
reprezentant
KATARZYNA WALENCZAK
reprezentant
ŁUCJA JULIA DRESLER
reprezentant
ŁUCJA JULIA DRESLER
Wspólnik
2012-05-18
2023-09-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF KAMIL SAJEWSKI
Wspólnik
2012-05-18
2015-01-19
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁOTYCH
EMILIA SARA NIEDOLAZ
Wspólnik
2012-05-18
2015-01-19
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁOTYCH
STANISŁAW MATEUSZ KLUZA
Wspólnik
2012-05-18
2021-08-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF DRESLER
Wspólnik
2012-05-18
2023-09-13
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
KATARZYNA WALENCZAK
Wspólnik
2012-05-18
2021-08-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF BĄK
Wspólnik
2012-05-18
2021-08-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
MARIA BIARDZKA
Wspólnik
2015-01-19
2021-08-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
KRZYSZTOF DRESLER
Likwidator
2023-03-08
2023-09-13
KRZYSZTOF DRESLER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKLADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF DRESLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-18
2023-03-08
ŁUCJA JULIA DRESLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-18
2021-08-13
EMILIA SARA NIEDOLAZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-18
2015-07-15
KATARZYNA WALENCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-18
2021-08-13
2012-05-18
2021-08-13
ITON SOCIETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-08-13
2023-03-08
TRICLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie