KRS 0000421050
NIP7632125998
REGON30210989000000
NazwaENERGIA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGIA BIS
Data rejestracji 16 maj 2012 (12 lat temu) 16 maj 2012
Data usunięcia 21 mar 2018 21 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. MODRZEWIOWE, 21, TRZCIANKA, 64-980, TRZCIANKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #3514 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3512 PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3511 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW #3513 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #0142 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT #0143 CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJMIECZYSŁAW STANISŁAW GRZEGORZEK
Wspólnik
2012-05-16
2018-03-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MIECZYSŁAW STANISŁAW GRZEGORZEK
PREZES ZARZĄDU
2012-05-16
2014-07-28
2012-05-16
2018-03-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-16
2018-03-21
ENERGIA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-16
2018-03-21
OS. MODRZEWIOWE, 21, TRZCIANKA, 64-980, TRZCIANKA, POLSKA
2012-05-16
2018-03-21
4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2012-05-16
2018-03-21
4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2012-05-16
2018-03-21
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2012-05-16
2018-03-21
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2012-05-16
2018-03-21
3514 - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2012-05-16
2018-03-21
3512 - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2012-05-16
2018-03-21
3511 - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2012-05-16
2018-03-21
3513 - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2012-05-16
2018-03-21
0142 - CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW
2012-05-16
2018-03-21
0143 - CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie