KRS 0000421048
NIP8513163214
REGON32122404700000
NazwaEURO WORK CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEURO WORK CONSULTING GROUP
Data rejestracji 17 maj 2012 (12 lat temu) 17 maj 2012
Data usunięcia 24 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TĘCZOWE OGRODY, 15, WARZYMICE, 72-005, WARZYMICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@BUCHALTERIA.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURASTEFAN BOGUMIŁ ŚWIERCZYŃSKI
Wspólnik
2017-03-24
2020-06-24
333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.650.000,00 ZŁ.
ŁUKASZ MICHALINA
Wspólnik
2012-05-17
2020-06-24
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00 ZŁ.
SŁAWOMIR PAWEŁ GLINIEWICZ
Wspólnik
2012-05-17
2015-09-11
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ
MANFRED MÜLLER
Wspólnik
2015-09-11
2017-03-24
333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.650,00 ZŁ.
ANDRZEJ BARBAREWICZ
Wspólnik
2015-09-11
2017-03-24
333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.650,00 ZŁ.
BARTŁOMIEJ JÓZEF BRZANA
Wspólnik
2017-03-24
2020-06-24
333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.650.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ANDRZEJ BARBAREWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-17
2017-03-24
SŁAWOMIR PAWEŁ GLINIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-05-17
2015-09-11
MANFRED MÜLLER
PREZES ZARZĄDU
2015-09-11
2017-03-24
STEFAN BOGUMIŁ ŚWIERCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-24
2020-06-24
2012-05-17
2015-09-11
"MBG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-11
2017-03-24
"HRM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-17
2015-09-11
GOLISZA, 6, SZCZECIN, 71-682, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie