KRS 0000420912
NIP6272732341
REGON24294205100000
NazwaBIEŃ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIEŃ PROPERTY
Data rejestracji 17 maj 2012 (12 lat temu) 17 maj 2012
Data usunięcia 05 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PIOTRA SKARGI, 34 L, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #86 OPIEKA ZDROWOTNA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJACEK SŁAWOMIR WALESKI
Wspólnik
2012-05-17
2013-11-21
MAREK ROMAN MICHALAK
Wspólnik
2013-11-21
2018-01-05
JACEK SŁAWOMIR WALESKI
Wspólnik
2013-11-21
2014-10-14
DARIUSZ BIEŃ
Wspólnik
2014-10-14
2018-01-05
JACEK SŁAWOMIR WALESKI
Wspólnik
2014-10-14
2018-01-05
ALEKSANDRA KRAWCZYK
Prokurent
2012-05-17
2018-01-05
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ JAN KLIMEK
Likwidator
2016-11-10
2018-01-05
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - DARIUSZ BIEŃ SAMODZIELNIE.
JACEK SŁAWOMIR WALESKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-11-21
2014-10-14
DARIUSZ BIEŃ
Członek Organu Reprezentacji
2014-10-14
2016-11-10
Członek Organu Reprezentacji
2012-05-17
2013-11-21
24147383200000
2012-05-17
2013-11-21
LUXUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-11-21
2014-10-14
WALESKI PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-10-14
2016-11-10
BIEŃ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie