KRS 0000420886
NIP6443499556
REGON24284660800000
NazwaTRIDENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTRIDENT
Data rejestracji 15 maj 2012 (12 lat temu) 15 maj 2012
Data usunięcia 21 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŻYTNIA, 13, SOSNOWIEC, 41-206, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 450000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji600000
Dane podatkowe
NIP 6443499556
data rejestracji 25 sty 2012
status Czynny
90105012141000002360582049
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
73105012141000002360582064
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
29105012141000002360582080
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADARIA MAŁGORZATA BRANNY
Beneficjent
ARTUR ADAM PRZYNICZYŃSKI
Beneficjent
MARCIN SŁAWOMIR BRANNY
Beneficjent
JACEK STANISŁAW WARTA
Beneficjent
DARIA MAŁGORZATA BRANNY
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MARCIN BRANNY
Członek Organu Nadzoru
2012-05-15
2017-12-21
ARTUR PRZYNICZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-15
2017-12-21
TOMASZ KIDAWA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-15
2017-12-21
DARIA MAŁGORZATA BRANNY
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ARTUR ADAM PRZYNICZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN SŁAWOMIR BRANNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JACEK STANISŁAW WARTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W SYTUACJI, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM; B) WICEPREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
JACEK WARTA
PREZES ZARZĄDU
2012-05-15
2014-11-07
DARIA MAŁGORZATA BRANNY
PREZES ZARZĄDU
2014-11-07
2017-12-21
2012-05-15
2015-11-26
ŚREDNIA, 15, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie