KRS 0000420853
NIP7010342651
REGON14613142400000
NazwaE-PEŁNOMOCNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaE-PEŁNOMOCNIK
Data rejestracji 16 maj 2012 (12 lat temu) 16 maj 2012
Data usunięcia 22 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HOŻA, 19, WARSZAWA, 00-521, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABOGUMIŁ WŁODZIMIERZ SÓJKA
Wspólnik
2012-05-16
2022-08-22
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH
DAMIAN FRANZ MOKRY
Wspólnik
2012-05-16
2022-08-22
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁOTYCH
1973-04-02
GRZEGORZ PIOTR POLAŃSKI
Wspólnik
2012-05-16
2022-08-22
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGNIESZKA EWA BIEŃKUŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-05-16
2022-08-22
2012-05-16
2022-08-22
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-16
2022-08-22
E-PEŁNOMOCNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-16
2022-08-22
HOŻA, 19, WARSZAWA, 00-521, WARSZAWA, POLSKA
2012-05-16
2022-08-22
6910Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
2012-05-16
2022-08-22
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2012-05-16
2022-08-22
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie