KRS 0000420560
NIP7792405732
REGON30211413500000
NazwaMICHANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMICHANEX
Data rejestracji 16 maj 2012 (12 lat temu) 16 maj 2012
Data usunięcia 19 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MICHANEXSPZOO@GMAIL.COM
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMINIKOLAI IZUTKIN
Prokurent
2012-08-16
2012-10-23
PROKURA SAMODZIELNA
MIROSŁAW MICHAŁ IDZIKOWSKI
Wspólnik
2012-05-16
2012-08-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
SERGEY KRYUCHKOV
Wspólnik
2012-08-16
2012-10-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
NIKOLAI IZUTKIN
Wspólnik
2012-08-16
2012-10-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ZARINA SHONINA
Wspólnik
2012-10-23
2013-04-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50. 000, 00 ZŁ
VOLODYMYR ARNDT
Wspólnik
2013-04-12
2013-07-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
DMYTRO BEZDOLNYI
Wspólnik
2013-07-29
2022-01-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DMYTRO BEZDOLNYI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-29
2022-01-19
MIROSŁAW MICHAŁ IDZIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-16
2012-08-16
SERGEY KRYUCHKOV
PREZES ZARZĄDU
2012-08-16
2012-10-23
ZARINA SHONINA
PREZES ZARZĄDU
2012-10-23
2012-12-27
NAGA ROHIT PULLIGILA
PREZES ZARZĄDU
2012-12-27
2013-04-12
VOLODYMYR ARNDT
PREZES ZARZĄDU
2013-04-12
2013-07-29
2012-05-16
2015-12-18
BUKOWSKA, 12, POZNAŃ, 60-810, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie