KRS 0000420323
NIP9591948384
REGON26060939500000
Nazwa"NATUR GARDEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNATUR GARDEN
Data rejestracji 25 maj 2012 (12 lat temu) 25 maj 2012
Data usunięcia 07 mar 2023 07 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA NA STADION, 50, KIELCE, 25-127, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9591948384
data rejestracji 28 sie 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWYKAROLINA KATARZYNA MRÓZ
Beneficjent
PAWEŁ ALAIN MRÓZ
reprezentant
KAROLINA KATARZYNA BENDERZ
Wspólnik
2012-05-25
2022-03-04
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500,00 ZŁ
TOMASZ RAFAŁ BERNACKI
Wspólnik
2012-05-25
2012-11-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
PAWEŁ ALAIN MRÓZ
Wspólnik
2012-11-16
2022-03-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
Wspólnik
2022-03-04
2023-03-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14280434600000
KAROLINA KATARZYNA MRÓZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ RAFAŁ BERNACKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-25
2012-11-16
PAWEŁ ALAIN MRÓZ
PREZES ZARZĄDU
2012-11-16
2023-03-07
2012-05-25
2013-02-12
RÓWNA, 19/23, KIELCE, 25-016, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie