KRS 0000419538
NIP4970079760
REGON08103818100000
NazwaGP MARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGP MARTA
Data rejestracji 26 kwi 2012 (12 lat temu) 26 kwi 2012
Data usunięcia 24 mar 2020 24 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 44 B, HETMANICE, 67-400, WSCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 4970079760
data rejestracji 01 cze 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWWOJCIECH MAREK STACHOWIAK
Wspólnik
2012-04-26
2020-03-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
MARCIN WOJCIECH STACHOWIAK
Wspólnik
2012-04-26
2020-03-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
PAULINA TERESA LIPOWA
Wspólnik
2012-04-26
2020-03-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
WALENTY ŚLIWA
Wspólnik
2012-04-26
2020-03-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
NATALIA ŚLIWA
Wspólnik
2012-04-26
2020-03-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
WOJCIECH MAREK STACHOWIAK
Likwidator
2019-06-07
2020-03-24
PAULINA TERESA LIPOWA
Likwidator
2019-06-07
2020-03-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
WOJCIECH MAREK STACHOWIAK
PREZES ZAZRĄDU
2012-04-26
2019-06-07
PAULINA TERESA LIPOWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-26
2019-06-07
2012-04-26
2012-05-31
GP MARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W HETMANICACH
2012-05-31
2019-06-07
GP MARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie