KRS 0000419520
NIP7133083603
REGON06140256700000
NazwaARMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARMAR
Data rejestracji 27 kwi 2012 (12 lat temu) 27 kwi 2012
Data usunięcia 30 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ADAMA MICKIEWICZA, 28, LUBLIN, 20-371, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MARCINK@MEDICUM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN KRZYSZTOF KĘDZIERSKI
Wspólnik
2012-04-27
2013-11-13
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500 ZŁ (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ANGELIKA ŁANIAK DĄBROWSKA
Wspólnik
2012-04-27
2013-11-13
35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.750 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ARKADIUSZ PIOTR PRZEPIÓRKA
Wspólnik
2012-04-27
2013-11-13
35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.750 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
AGATA ALEKSANDRA MARSZAŁOWICZ
Wspólnik
2013-11-13
2014-12-17
98 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.900,- ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
TOMASZ WITOLD KĘDZIERSKI
Wspólnik
2014-12-17
2015-06-10
98 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4900ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIEĆSET)
MARCIN KRZYSZTOF KĘDZIERSKI
Wspólnik
2015-06-10
2017-03-24
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
OLES YURII VDOVYCHENKO
Wspólnik
2017-03-24
2021-08-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
VOLODYMYR BASHNIAK
Wspólnik
2017-03-24
2021-08-30
90 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKAŁADA SIĘ Z 1 (JEDNEGO) DO 3 (TRZECH) CZŁONKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MARCIN KRZYSZTOF KĘDZIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-27
2014-01-24
ANGELIKA MARTA MADEJ
PREZES ZARZĄDU
2014-01-24
2014-12-17
TOMASZ WITOLD KĘDZIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-17
2015-06-10
MARCIN KRZYSZTOF KĘDZIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-10
2017-03-24
OLES YURII VDOVYCHENKO
PREZES ZARZĄDU
2017-03-24
2021-08-30
2013-11-13
2015-06-10
KONCERTOWA, 7, LUBLIN, 20-843, LUBLIN, POLSKA
2012-04-27
2013-11-13
112 C, CIECIERZYN, 21-003, CIECIERZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie