KRS 0000419337
NIP8943039439
REGON02187243600000
Nazwa"WOLSKI SZKOŁA JAZDY" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaWOLSKI SZKOŁA JAZDY
Data rejestracji 26 kwi 2012 (12 lat temu) 26 kwi 2012
Data usunięcia 17 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KRUCZA, 49, WROCŁAW, 53-410, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.JANINA WOLSKA
Wspólnik
2012-04-26
2013-06-17
DANUTA GLIGA
Wspólnik
2012-04-26
2013-06-17
DARIUSZ BAŁCHAN
Wspólnik
2013-03-12
2014-06-02
RAFAŁ GRZEGORZ WOLSKI
Wspólnik
2013-03-12
2023-02-17
DAGMARA WOLSKA
Wspólnik
2014-06-02
2023-02-17
RAFAŁ GRZEGORZ WOLSKI
Prokurent
2012-04-26
2013-03-12
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN PIOTR GLIGA
Prokurent
2012-04-26
2013-03-12
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
JANINA WOLSKA
Członek Organu Reprezentacji
2012-04-26
2013-06-17
DARIUSZ BAŁCHAN
Członek Organu Reprezentacji
2013-03-12
2014-06-02
RAFAŁ GRZEGORZ WOLSKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-03-12
2023-02-17
DANUTA GLIGA
Członek Organu Reprezentacji
2012-04-26
2013-06-17
DAGMARA WOLSKA
Członek Organu Reprezentacji
2014-06-02
2023-02-17
2012-04-26
2019-02-01
"OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW WOLSKI&GLIGA" SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie