KRS 0000419166
NIP6222780881
REGON30209906800000
NazwaPROZ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROZ-BUD
Data rejestracji 25 kwi 2012 (12 lat temu) 25 kwi 2012
Data usunięcia 08 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KALISKA, 45, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPRZEMYSŁAW JAN BIZAN
Wspólnik
2012-04-25
2016-09-14
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ZENON TADEUSZ GRUCA
Wspólnik
2012-04-25
2016-09-14
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
Wspólnik
2016-09-14
2022-09-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
30214919700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH SPRAW O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 40.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH), W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PRZEMYSŁAW JAN BIZAN
PREZES ZARZĄDU
2012-04-25
2016-09-14
ZENON TADEUSZ GRUCA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-25
2016-09-14
JAKUB WŁODZIMIERZ ZAJĄC
PREZES ZARZĄDU
2016-09-14
2020-07-01
2012-04-25
2015-09-18
WYSOCKA, 52, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2015-09-18
2016-09-14
UL. KOŚCIUSZKI, 21H, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie