KRS 0000418834
NIP9691605560
REGON24291809300000
NazwaMYZACIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMYZACIEBIE
Data rejestracji 27 kwi 2012 (12 lat temu) 27 kwi 2012
Data usunięcia 06 mar 2019 06 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻERNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9691605560
data rejestracji 12 maj 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRATPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆANDRZEJ JERZY BEHR
Wspólnik
2012-04-27
2019-03-06
10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ.
ADRIAN JAN OLKIS
Wspólnik
2012-04-27
2015-01-12
10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ.
DOROTA HERBOWSKA
Wspólnik
2015-01-12
2019-03-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00;-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADRIAN JAN OLKIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-27
2015-01-12
DOROTA HERBOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-01-12
2017-09-06
ANDRZEJ JERZY BEHR
PREZES ZARZĄDU
2012-04-27
2019-03-06
2012-04-27
2018-11-27
JAŚMINOWA, 36, ŻERNICA, 44-144, ŻERNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie