KRS 0000418515
NIP7712876181
REGON10140206800000
Nazwa"EKOCHÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKOCHÓW
Data rejestracji 24 kwi 2012 (12 lat temu) 24 kwi 2012
Data usunięcia 30 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 15, MAJDANY, 97-306, GRABICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7712876181
data rejestracji 24 kwi 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 maj 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHARKADIUSZ TOMASZ DOBIECH
Wspólnik
2012-04-24
2023-05-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
ANDRZEJ MIROSŁAW DOBRZYŃSKI
Wspólnik
2012-04-24
2023-05-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
JAROSŁAW GRZEJDA
Wspólnik
2012-04-24
2023-05-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
ARKADIUSZ MAŚLANKA
Wspólnik
2012-04-24
2023-05-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
ANDRZEJ MAREK OZIMEK
Wspólnik
2012-04-24
2023-05-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
DARIUSZ SŁAWOMIR OZIMEK
Wspólnik
2012-04-24
2023-05-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
DAMIAN ŁUKASZ SZMALEC
Wspólnik
2012-04-24
2023-05-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
LESZEK TOMASZ STEFANIAK
Prokurent
2012-04-24
2021-11-25
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW GRZEJDA
Likwidator
2021-11-25
2023-05-30
LESZEK TOMASZ STEFANIAK
Likwidator
2021-11-25
2022-05-17
JAROSŁAW GRZEJDA
Beneficjent
JAROSŁAW GRZEJDA
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
JAROSŁAW GRZEJDA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO W SPÓŁCE (LIKWIDATOR)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAROSŁAW GRZEJDA
PREZES ZARZĄDU
2012-04-24
2021-11-25
DAMIAN ŁUKASZ SZMALEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-24
2021-11-25
2012-04-24
2021-11-25
"EKOCHÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie