KRS 0000418490
NIP5472142649
REGON24290952700000
NazwaLEDTECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEDTECHNICS
Data rejestracji 19 kwi 2012 (12 lat temu) 19 kwi 2012
Data usunięcia 18 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3 MAJA, 25, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHKONRAD GIŻYCKI
Beneficjent
MARCIN OLCZYKOWSKI
Beneficjent
KONRAD GIŻYCKI
reprezentant
MARCIN OLCZYKOWSKI
reprezentant
KONRAD JÓZEF GIŻYCKI
Likwidator
2021-07-23
2022-08-18
MACIEJ WALENTY DUDYS
Wspólnik
2012-04-19
2014-11-19
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁOTYCH
BOGUSŁAWA JOLANTA BRYCZEK
Wspólnik
2012-04-19
2014-11-19
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 ZŁOTYCH
MARCIN JURAND OLCZYKOWSKI
Wspólnik
2012-04-19
2022-08-18
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.000,00 ZŁ
GUILLAUME GRUISEN
Wspólnik
2012-04-19
2014-11-19
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁOTYCH
JAKUB LUCJAN CYRAN
Wspólnik
2014-11-19
2019-06-03
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
KONRAD JÓZEF GIŻYCKI
Wspólnik
2014-11-19
2022-08-18
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.000,00 ZŁ
KONRAD GIŻYCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN OLCZYKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAKUB LUCJAN CYRAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-19
2019-06-03
KONRAD JÓZEF GIŻYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-19
2021-07-23
MARCIN JURAND OLCZYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-19
2021-07-23
BOGUSŁAWA JOLANTA BRYCZEK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-19
2014-11-19
2012-04-19
2021-07-23
LEDTECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-04-19
2014-11-19
SOBIESKIEGO, 164, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie