KRS 0000418413
NIP5222996534
REGON14609178800000
NazwaTECHNIWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTECHNIWENT
Data rejestracji 18 kwi 2012 (12 lat temu) 18 kwi 2012
Data usunięcia 18 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OBROŃCÓW TOBRUKU, 23, WARSZAWA, 01-494, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222996534
data rejestracji 02 maj 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJMONIKA ŚWIDERSKA
Wspólnik
2012-04-18
2019-12-18
1930 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.500,00 ZŁ
JOLANTA MIŁOSZ
Wspólnik
2012-04-18
2015-02-18
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
DARIUSZ ŚWIDERSKI
Wspólnik
2012-04-18
2015-02-18
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
DARIUSZ ŚWIDERSKI
Likwidator
2018-05-17
2019-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ ŚWIDERSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-18
2015-02-18
JOLANTA MIŁOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-18
2015-02-18
MONIKA ŚWIDERSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-02-18
2018-05-17
DARIUSZ ŚWIDERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-29
2018-05-17
2012-04-18
2018-05-17
TECHNIWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-04-18
2016-04-19
OBROŃCÓW TOBRUKU, 34, WARSZAWA, 01-494, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie