KRS 0000418305
NIP7811878378
REGON30209368600000
NazwaFUNDACJA WOLNA LUDZKOŚĆ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWOLNA LUDZKOŚĆ
Data rejestracji 23 kwi 2012 (12 lat temu) 23 kwi 2012
Data usunięcia 29 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres KOŚCIELNA, 27, RUMIA, 84-230, RUMIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETJOANNA MARIA RAJSKA
Likwidator
2016-05-09
2020-12-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji§ 10.1 ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDACJI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU ZARZĄDU SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ŁUKASZ MAREK NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-23
2016-05-09
ANITA KATARZYNA DUDZIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-23
2013-01-30
JACEK CZAPIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-23
2016-05-09
JOANNA MARIA RAJSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-30
2016-05-09
MIECZYSŁAW EUGENIUSZ BRASZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-30
2016-05-09
MIKOŁAJ STANISŁAW SZREDER
PREZES ZARZĄDU
2013-02-15
2016-05-09
2012-04-23
2016-05-09
FUNDACJA WOLNA LUDZKOŚĆ
2012-04-23
2013-01-30
WIŚLANA, 25, POZNAŃ, 60-401, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie