KRS 0000417994
NIP9151789177
REGON02172576400000
NazwaBONA FIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBONA FIDE
Data rejestracji 16 kwi 2012 (12 lat temu) 16 kwi 2012
Data usunięcia 11 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 1, TRZEBNICA, 55-100, TRZEBNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9151789177
data rejestracji 02 lis 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAWspólnik
2012-04-16
2015-10-19
96 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800 (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH
02155329200000
GRZEGORZ LIS
Wspólnik
2015-10-19
2023-12-11
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47 500,00 ZŁ(CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAKUB ŁUKASZ ROMANIUK
PREZES ZARZADU
2012-04-16
2015-10-19
GRZEGORZ LIS
PREZES ZARZADU
2015-10-19
2023-12-11
2012-04-16
2015-10-19
POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-04-16
2015-10-19
22, MALCZÓW, 55-100, TRZEBNICA, POLSKA
0221-SEE.711. .2022
2022-02-03
2022-12-30
7071.28 PLN
1312.2018
URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY
Km 2216/21
2022-06-30
2023-11-15
5809.18 PLN
VI Nc-e 1186523/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński Kancelaria Komornicza nr III w Trzebnicy
TW1470418001752
2023-03-31
2023-09-01
59.9 PLN
TW1470418001752
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu
TW1470417005084
2023-03-31
2023-09-01
195.81 PLN
TW1470417005084
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu
TW1470418001753
2023-03-31
2023-09-01
10.8 PLN
TW1470418001753
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu
TW1470418001751
2023-03-31
2023-09-01
244.7 PLN
TW1470418001751
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu
TW1470417005082
2023-03-31
2023-09-01
4302.43 PLN
TW1470417005082
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu
TW1470417005083
2023-03-31
2023-09-01
1060.55 PLN
TW1470417005083
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu
TW4470418005105
2023-03-31
2023-09-01
711.1 PLN
TW4470418005105
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu
TW4470417004995
2023-03-31
2023-09-01
3171.65 PLN
TW4470417004995
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie