KRS 0000417893
NIP8951940505
REGON02090694300000
Nazwa"CIEPŁO-TECH ANDRZEJ ORZECHOWSKI, ALFRED OWCZAREK" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaCIEPŁO-TECH ANDRZEJ ORZECHOWSKI, ALFRED OWCZAREK
Data rejestracji 20 kwi 2012 (12 lat temu) 20 kwi 2012
Data usunięcia 22 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. POLNA, 76C, GROBLICE, 55-010, GROBLICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8951940505
data rejestracji 04 lut 2009
status Czynny
03109023980000000131668104
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
08109023980000000117125095
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
11109023980000000121124448
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
11109023980000000148030793
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
52109023980000000121124486
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
79109023980000000117125175
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
38109023980000000117125040
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
96109023980000000136690254
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #9522Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWANDRZEJ DARIUSZ ORZECHOWSKI
Beneficjent
JERZY MACIEJ POLANOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ DARIUSZ ORZECHOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ DARIUSZ ORZECHOWSKI
Wspólnik
2012-04-20
2022-02-22
ALFRED JERZY OWCZAREK
Wspólnik
2012-04-20
2022-02-22
ANDRZEJ DARIUSZ ORZECHOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.
ANDRZEJ DARIUSZ ORZECHOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-04-20
2022-02-22
ALFRED JERZY OWCZAREK
Członek Organu Reprezentacji
2012-04-20
2022-02-22
2012-04-20
2016-03-30
RYCHTALSKA, 10A, WROCŁAW, 50-304, WROCŁAW, POLSKA
2016-03-30
2016-04-08
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 33, TURÓW, 55-020, TURÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie