KRS 0000417698
NIP9131614888
REGON02186071700000
NazwaMEW LEŚNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEW LEŚNICA
Data rejestracji 12 kwi 2012 (12 lat temu) 12 kwi 2012
Data usunięcia 12 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIKOŁAJA KOPERNIKA, 36, BRZEZINA, 55-330, MIĘKINIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCHTADEUSZ JACEK BŁASZCZAK
Beneficjent
ŁUKASZ PAWEŁ NIERADKO
Beneficjent
KRYSTYNA JAMROZIAK
Beneficjent
JERZY ANDRZEJ JAMROZIAK
reprezentant
JERZY ANDRZEJ JAMROZIAK
Beneficjent
KRYSTYNA JAMROZIAK
Wspólnik
2012-04-12
2022-12-12
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900 ZŁ (DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
JERZY ANDRZEJ JAMROZIAK
Wspólnik
2012-04-12
2022-12-12
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.900 ZŁ (TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
JERZY ANDRZEJ JAMROZIAK
Likwidator
2020-06-04
2022-12-12
TADEUSZ JACEK BŁASZCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ŁUKASZ PAWEŁ NIERADKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRYSTYNA JAMROZIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JERZY ANDRZEJ JAMROZIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.
JERZY ANDRZEJ JAMROZIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-12
2020-06-04
2012-04-12
2020-06-04
MEW LEŚNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie