KRS 0000417627
NIP6852325055
REGON18092178900000
NazwaSANITAS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSANITAS-POLSKA
Data rejestracji 11 kwi 2012 (12 lat temu) 11 kwi 2012
Data usunięcia 23 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BEDNARSKA, 6, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#86 OPIEKA ZDROWOTNA #87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAGRZEGORZ WILUSZ
Kurator
2014-04-16
2016-06-23
TOMASZ PIOTR ŁAKOMA
Wspólnik
2012-04-11
2016-06-23
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 10 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 1000,00
JANUSZ MARIAN KOBIS
Wspólnik
2012-04-11
2016-06-23
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 8 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 800,00
RAFAŁ ANDRZEJ KOSIŃSKI
Wspólnik
2012-04-11
2016-06-23
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 8 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 800,00
ANTONI JAN DUŹ
Wspólnik
2012-04-11
2016-06-23
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 7 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 700,00
JAN SYLWESTER FAJFER
Wspólnik
2012-04-11
2016-06-23
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 7 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 700,00
GRZEGORZ STANISŁAW LODARSKI
Wspólnik
2012-04-11
2016-06-23
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 10 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 1000,00
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN SYLWESTER FAJFER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-11
2016-06-23
RAFAŁ ANDRZEJ KOSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-11
2015-04-21
JANUSZ MARIAN KOBIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-11
2016-01-07
TOMASZ PIOTR ŁAKOMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-11
2016-06-23
KINGA JOANNA GOLCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-11
2016-06-23
2012-04-11
2016-06-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-04-11
2016-06-23
SANITAS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-04-11
2016-06-23
BEDNARSKA, 6, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA
2012-04-11
2016-06-23
86 - OPIEKA ZDROWOTNA
2012-04-11
2016-06-23
87 - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
2012-04-11
2016-06-23
88 - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
2012-04-11
2016-06-23
55 - ZAKWATEROWANIE
2012-04-11
2016-06-23
56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
2012-04-11
2016-06-23
95 - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2012-04-11
2016-06-23
96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
2012-04-11
2016-06-23
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2012-04-11
2016-06-23
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2012-04-11
2016-06-23
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie