KRS 0000417401
NIP9512355260
REGON14608552300000
NazwaCANPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCANPOL GROUP
Data rejestracji 10 kwi 2012 (12 lat temu) 10 kwi 2012
Data usunięcia 25 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PUŁAWSKA, 430, WARSZAWA, 02-884, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512355260
data rejestracji 11 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURAKRZYSZTOF BRONISŁAW BIEDRZYCKI
Beneficjent
KRZYSZTOF BRONISŁAW BIEDRZYCKI
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ JAN BIEDRZYCKI
Beneficjent
DANUTA ELŻBIETA BIEDRZYCKA
Wspólnik
2012-04-10
2021-12-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250 ZŁOTYCH
IWONA ZOFIA BIEDRZYCKA
Wspólnik
2012-04-10
2021-12-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF BRONISŁAW BIEDRZYCKI
Wspólnik
2012-04-10
2022-11-25
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
TOMASZ JAN BIEDRZYCKI
Wspólnik
2012-04-10
2022-11-25
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
TOMASZ JAN BIEDRZYCKI
Likwidator
2019-03-19
2021-10-25
KRZYSZTOF BRONISŁAW BIEDRZYCKI
Likwidator
2019-03-19
2021-10-25
KRZYSZTOF BRONISŁAW BIEDRZYCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ JAN BIEDRZYCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF BRONISŁAW BIEDRZYCKI
PREZES
2012-04-10
2017-07-24
KRZYSZTOF BRONISŁAW BIEDRZYCKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2017-07-24
2019-03-19
TOMASZ JAN BIEDRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-10
2013-03-26
TOMASZ JAN BIEDRZYCKI
ZASTĘPCA PREZESA
2013-03-26
2017-07-24
TOMASZ JAN BIEDRZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2017-07-24
2019-03-19
TOMASZ JAN BIEDRZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2021-10-25
2022-11-25
KRZYSZTOF BRONISŁAW BIEDRZYCKI
WICEPREZES
2021-10-25
2022-11-25
2012-04-10
2013-03-26
"CANPOL I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-03-26
2018-02-06
"CANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-02-06
2019-03-19
"CANPOL GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-03-19
2021-10-25
"CANPOL GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2012-04-10
2018-02-06
PUŁAWSKA, 430, WARSZAWA, 02-884, WARSZAWA, POLSKA
2018-02-06
2021-12-15
UL. GRANICZNA, 4, SŁUBICA B, 96-321, ŻABIA WOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie