KRS 0000417262
NIP6252446276
REGON24290589000000
NazwaNEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 12 kwi 2012 (12 lat temu) 12 kwi 2012
Data usunięcia 29 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 86 A, DZIEWKI, 42-470, SIEWIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6252446276
data rejestracji 26 kwi 2012
status Czynny
19105011421000002361887785
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
59105011421000002361887744
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
63105011421000002361887769
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
72105011421000002398617239
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAIZABELA MAGDALENA KUCHARSKA
Beneficjent
TOMASZ DANIEL PSONKA
Beneficjent
IZABELA MAGDALENA KUCHARSKA
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ DANIEL PSONKA
zgłaszający - członek zarządu
IZABELA MAGDALENA KUCHARSKA
Wspólnik
2012-04-12
2014-06-11
TOMASZ PSONKA
Wspólnik
2012-04-12
2021-11-29
JAKUB SZCZUREK
Wspólnik
2012-04-12
2014-06-11
WANDA KUBISA
Wspólnik
2014-06-11
2021-11-29
IZABELA MAGDALENA KUCHARSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ DANIEL PSONKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST: A) KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIE UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU - WANDA KUBISA
Członek Organu Reprezentacji
2012-04-12
2021-11-29
24276488500000
2012-04-12
2012-05-16
86 A, DZIEWKI, 42-270, SIEWIERZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie