KRS 0000417173
NIP5862276808
REGON22164005600000
NazwaFEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFEZ
Data rejestracji 05 kwi 2012 (12 lat temu) 05 kwi 2012
Data usunięcia 24 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ZWYCIĘSTWA, 35, GDAŃSK, 80-219, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJKRZYSZTOF GRZEGORZ BURZA
Wspólnik
2012-04-05
2015-12-11
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
ROBERT EDWARD GAŁKOWSKI
Wspólnik
2012-04-05
2015-12-11
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
KRZYSZTOF JANUSZ BABICKI
Wspólnik
2012-04-05
2015-12-11
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
GRZEGORZ RYSZARD JEGOROW
Wspólnik
2015-12-11
2017-03-14
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ
PAWEŁ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2017-03-14
2020-06-24
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF GRZEGORZ BURZA
PREZES ZARZĄDU
2012-04-05
2015-12-11
GRZEGORZ RYSZARD JEGOROW
PREZES ZARZĄDU
2015-12-11
2017-03-14
PAWEŁ WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-14
2018-06-22
2012-04-05
2015-12-11
FREESTYLE EXTREME SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-04-05
2015-12-11
POPIELA, 20, GDYNIA, 81-547, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie